UNITED KINGDOM & IRELAND SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGEONS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
UKISCRS promote education & research in the field of cataract & refractive surgery. We advance & promote the practice of ophthalmology and research. We promote experimental work & training in the field of cataract surgery, lens implantation, refractive surgery and the dissemination of results thereof. We communicate with its' members and wider ophthalmic community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Medi 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor PHILIP Anthony BLOOM | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|||||
Milind Pande | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Paul Henry Rosen | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £296.11k | £180.09k | £236.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £184.31k | £155.93k | £219.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 11 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PRESERVE AND PROTECT PUBLIC HEALTH, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROMOTING HIGH QUALITY CARE OF PATIENTS UNDERGOING CATARACT SURGERY AND REFRACTIVE SURGERY THROUGH PROMOTING BEST PRACTICE; B) PROMOTING SCIENTIFIC RESEARCH RELATING TO CATARACT SURGERY AND REFRACTIVE SURGERY AND ALLIED FIELDS BY PROVIDING A PLATFORM FOR PRESENTATION AND DISSEMINATION OF SUCH RESEARCH AND BY THE PROVISION OF GRANTS FOR SUCH RESEARCH; C) ADVANCING EDUCATION AND TRAINING IN THE FIELD OF CATARACT SURGERY AND REFRACTIVE SURGERY AND ALLIED FIELDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 VILLAGE PLACE
LEIGH
WN7 2AB
- Ffôn:
- 07789950412
- E-bost:
- gillwood@ukiscrs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window