Hanes ariannol CHURCH STRETTON GOOD NEIGHBOURS CARE GROUP

Rhif yr elusen: 516348
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Cyfanswm Incwm Gros £2.24k £2.83k £1.81k £3.84k £1.06k
Cyfanswm gwariant £2.26k £2.22k £2.66k £1.92k £688
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A