THE FALCONRY CENTRE, HAGLEY LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Falconry Centre is a licensed zoo open to the public displaying birds of prey from around the world. We offer educational talks and displays, bird encounters, and support conservation work through fundraising and breeding birds of prey.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Medi 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew James Plant BSc. | Cadeirydd | 19 June 2020 |
|
|
||||
Gemma Atherton LLB | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
HEATHER JENNIFER BRYNMORE-JONES | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
JUSTINA MARIA GIBBS BSC. | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
MARIE LOUISE KUBIAK KUBIAK BVSC MRCVS | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
Fiona Garvey BSc. | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
Samantha Jane Ashfield RVN VNES | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/06/2021 | 18/06/2022 | 18/06/2023 | 18/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.99k | £156.37k | £171.05k | £184.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.09k | £152.54k | £154.06k | £159.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Mehefin 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mehefin 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Mehefin 2023 | 30 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mehefin 2023 | 30 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Mehefin 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mehefin 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Mehefin 2021 | 04 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mehefin 2021 | 04 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19 JUN 2020
Gwrthrychau elusennol
4.1. TO PROMOTE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE CONSERVATION, PROTECTION AND PRESERVATION OF ALL SPECIES OF RAPTORS (BIRDS OF PREY) TOGETHER WITH THEIR VARYING HABITATS WORLDWIDE, THROUGH BUT NOT EXCLUSIVELY BY CAPTIVE BREEDING PROGRAMMES, THE TREATMENT AND REHABILITATION OF WILD INJURED RAPTORS AND CONTRIBUTING TO RESEARCH INTO THE BREEDING, HABITAT AND HEALTH OF ALL BIRDS OF PREY. 4.2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC GENERALLY IN THE CONSERVATION, PRESERVATION AND WELFARE OF RAPTORS TOGETHER WITH THE HERITAGE AND HISTORY OF FALCONRY IN THE UNITED KINGDOM AND WORLDWIDE, THROUGH BUT NOT EXCLUSIVELY BY CONDUCTING EXHIBITIONS, FLYING DISPLAYS AND DEMONSTRATIONS TOGETHER WITH THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL LITERATURE AND MATERIALS TO INSTIL AMONGST OTHER THINGS THE IMPORTANCE OF SPECIES OF RAPTORS AND THEIR DIVERSE HABITAT IN THE WILD. 4.3. TO ADVANCE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY BE CONDUCIVE TO THE CONSERVATION, PROTECTION AND PRESERVATION OF RAPTORS AS THE DIRECTORS MAY IN THEIR DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE FALCONRY CENTRE
HAGLEY LTD
KIDDERMINSTER ROAD SOUTH
HAGLEY
WEST MIDLANDS
- Ffôn:
- 01562700014
- E-bost:
- info@thefalconrycentre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window