EASTRINGTON VILLAGE HALL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the Purposes of a village hall for the use of the Parish of Eastrington in the county of Humberside without distinction of political, religious or other opinions including the use for meetings, lectures and classes, and for other forms of recreation and leisure time occupation with the object of improving the conditions of life of said inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 702112 EASTRINGTON VILLAGE HALL ASSOCIATION
- 02 Medi 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Jeannette Scargill | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|||||||
Elaine Lilley | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||||
Krista McLeod | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||||
Samuel John Mortimer | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||||
Sandra Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||||
Dr Jevan Medlock | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||||
Eleanor Wilkie | Ymddiriedolwr | 10 April 2023 |
|
|
||||||
Alan Spaven | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
RACHEL KAY | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||||
David Hudson | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
Glynis Elgey | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.74k | £61.60k | £54.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.59k | £49.05k | £30.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.26k | £9.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 02 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE PARISH OF EASTRINGTON IN THE COUNTY OF HUMBERSIDE WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING THE USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Eastrington Village Hall
High Street
Eastrington
GOOLE
DN14 7PW
- Ffôn:
- 07961831673
- E-bost:
- eastringtonvh@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window