ymddiriedolwyr PEWSEY VALE U3A
Rhif yr elusen: 1190602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Muriel Cook | Cadeirydd | 17 November 2020 |
|
|
||||
Ian Allen Burch | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Haydn Dalton | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Martin David Cook | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Whitebread | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Jill Diana Woodhams | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Robin Collins | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
Lynne Batsford | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|
||||
Jean Evelin Rickard | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.