GREEK SCHOOL OF MANCHESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities undertaken by the Greek School of Manchester aim to advance the Greek language and culture and to enhance the educational experiences of children young people and adults living in Manchester providing for instruction and the opportunity to converse in the Greek language via variety of activities, educational, material, projects, contests and events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Salford
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrysa Walker | Cadeirydd | 15 October 2020 |
|
|
||||
Anastastia Bacharidou | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Alexandra Lagoutsiou | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Panagiotis Thliveros | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Evrikleia Koutidou M.A. | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/06/2021 | 30/07/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.04k | £17.00k | £27.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.96k | £16.14k | £25.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Mehefin 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Mehefin 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 21 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE GREEK SCHOOL OF MANCHESTER ARE: - TO ADVANCE THE GREEK LANGUAGE AND CULTURE AND TO ENHANCE THE EDUCATIONAL EXPERIENCES OF CHILDREN YOUNG PEOPLE AND ADULTS LIVING IN MANCHESTER WHO ATTEND IT IN PARTICULAR BUT NO EXCLUSIVE BY: (A) PROVIDING FOR INSTRUCTION AND THE OPPORTUNITY TO CONVERSE IN THE GREEK LANGUAGE VIA VARIETY OF ACTIVITIES, EDUCATIONAL, MATERIAL, PROJECTS, CONTESTS AND EVENTS; (B) PROVIDING OF THE OBSERVANCE OF GREEK CUSTOMS, FESTIVALS AND CEREMONIES, PROMOTING AN INTERCULTURAL DIALOGUE THAT HIGHLIGHTS THE IMPORTANCE OF RESPECTING OTHERS; (C) OFFERING THE OPPORTUNITY TO STUDENTS OF ALL AGES TO OBTAIN OFFICIAL QUALIFICATIONS/CERTIFICATES OF ATTAINMENT IN MODERN GREEK LANGUAGE AS A FOREIGN /SECOND LANGUAGE ORGANIZED BY VARIOUS PROVIDERS, INCLUDING BUT NOT RESTRICTED TO PEARSON EDEXCEL (UK) AND THE HELLENIC CULTURE CENTER (GREECE); (D) UNDERTAKING OTHER ACTIVITIES TO ENHANCE THE EDUCATIONAL AND CULTURAL OUTCOMES OF ITS STUDENTS;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Bailey Street
Prestwich
MANCHESTER
M25 1HQ
- Ffôn:
- 07906223324
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window