BIRMINGHAM TREE PEOPLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Birmingham Tree People aims to plant, promote and protect trees in Birmingham. We provide free monthly training and organise activities. We are also a registered training centre for the Skills Education Group Level 2 in Arboriculture
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,535 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonia Jane Margaret Clark | Cadeirydd | 23 July 2020 |
|
|
||||
Samantha Dobbie | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Julianne Mary Statham | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Lawrence Weston | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
James Tucker | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Deanne Brettle | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Nina Griffiths | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.56k | £28.90k | £39.79k | £87.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.74k | £36.42k | £25.30k | £86.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.00k | N/A | £10.80k | £20.54k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT IN BIRMINGHAM BY PLANTING, MAINTAINING, PRESERVING AND PROMOTING TREES TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT ALL ASPECTS OF TREES AND TREE CARE AND TO EDUCATE MEMBERS OF THE PUBLIC TO FULFIL THE ROLE OF VOLUNTEER TREE WARDENS.
Maes buddion
IN BIRMINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 SOMERSET ROAD
HANDSWORTH
BIRMINGHAM
B20 2JD
- Ffôn:
- 01212411539
- E-bost:
- birminghamtreepeople@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window