EVELYN PARENTS FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Evelyn Parents Forum exists to give families safe, welcoming play opportunities, for friendship and parenting support. We are based at "Moira's Place" a wonderful stay-and-play space by the playground in Deptford Park, SE8. We are open to pre-schoolers and babies during term, and run holiday play schemes to include primary-aged siblings. Search "Evelyn Parents Forum" on Facebook for more info!
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £13,750 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Greenwich
- Lambeth
- Lewisham
- Southwark
Llywodraethu
- 27 Hydref 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Kelly-Skinner | Cadeirydd | 16 August 2016 |
|
|
||||
Arezu Isats | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Laurentina Risch | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
AMANDA LEIGH HIBBS MA | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.56k | £24.84k | £14.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.69k | £3.72k | £13.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.80k | £20.63k | £13.75k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Ebrill 2025 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Ebrill 2025 | 85 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Awst 2024 | 211 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Awst 2024 | 211 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Mai 2024 | 484 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Mai 2024 | 484 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY, BELOW STATUTORY SCHOOL AGE AND TO ADVANCE EDUCATION, PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH AND PROVIDE LEISURE TIME FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR FAMILIES IN GREENWICH LAMBETH, LEWISHAM AND SOUTHWARK.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Moira's Place - the Play Club
Deptford Park Pavilion
DEPTFORD PARK
SCAWEN ROAD
LONDON
SE8 5AG
- Ffôn:
- 07966025124
- E-bost:
- eveynparents@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window