THE CHERYL KING TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Cheryl King Trust promotes and advances the musical education of children and young people in particular, but not exclusively, by the provision of grants and funding to enable the beneficiaries to start or continue with individual or group musical instrument lessons.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
Llywodraethu
- 02 Hydref 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Emmy Windham | Cadeirydd | 16 September 2020 |
|
|
||||
Tristan O'Dwyer Mr | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Anthony Jack Hennessey-Brown | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Clive William Grant | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.62k | £8.97k | £23.49k | £27.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.61k | £7.42k | £11.42k | £14.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 08 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 08 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 19 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 19 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 05 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 05 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE AND ADVANCE THE MUSICAL EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE (THE ‘BENEFICIARIES’) IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF GRANTS AND FUNDING TO ENABLE THE BENEFICIARIES TO START OR CONTINUE WITH INDIVIDUAL OR GROUP MUSICAL INSTRUMENT LESSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Litchfield Way
Guildford
GU2 7QH
- Ffôn:
- 01483825247
- E-bost:
- info@cherylkingtrust.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window