ymddiriedolwyr THE QUEEN ELIZABETH ACADEMY CHARITY
Rhif yr elusen: 516412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (110 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGH NETHERCOT | Cadeirydd | 14 June 2023 |
|
|
||||
Joanna Susan Bickley | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Mejar Singh | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Sara Anne Bishop | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|||||
Neil Alan Harding | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Neil Dirveiks | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.