MARKAZ IBRAHEEM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education and providing service to the youth and elderly of the community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- Cenia
- Ethiopia
- Somalia
- Uganda
Llywodraethu
- 07 Gorffennaf 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamza Mohamed Nur Muhidin | Cadeirydd | 07 July 2020 |
|
|
||||
Hussein munye Noor | Ymddiriedolwr | 06 February 2022 |
|
|
||||
Mohamad Hamza | Ymddiriedolwr | 06 February 2022 |
|
|
||||
Abdulrahman Hamza | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.41k | £36.53k | £50.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.10k | £34.62k | £41.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Chwefror 2025 | 265 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Chwefror 2025 | 265 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 01 Mehefin 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 01 Mehefin 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THROUGH THE PROVISION OF PLACES OF WORSHIP AND INSTRUCTION IN BASIC TENETS AND RITUALS OF THE FAITH. B) THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH TEACHING AND PROVISION OF EDUCATIONAL COURSES AND TRAINING. C) THE RELIEF OF POVERTY HARDSHIP IN ANY PART OF THE WORLD BY PROVIDING PERSONS WITH GRANTS, GOODS , AND OTHER SERVICES TO SUPPORT THEIR BASIC NEEDS OF EDUCATION, FOOD, CLOTHING, SHELTER, HEALTHCARE OR MEDICAL AID.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37-39
UPPER LLOYD STREET
MANCHESTER
M14 4HY
- Ffôn:
- 07842515485
- E-bost:
- 786mrkz@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window