NOOR FOODBANK LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To aid and assist those in food poverty whoever or wherever that may be in mainland UK
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 24 June 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,300 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 02 Hydref 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imran Master | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Sadiq Patel | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Mohammed Riyaz Ismail | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/06/2021 | 24/06/2022 | 24/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.70k | £14.43k | £10.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.36k | £7.72k | £13.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.75k | £5.15k | £6.30k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 24 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 15 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 15 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 24 Mehefin 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | 97 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Mehefin 2022 | 15 Chwefror 2024 | 297 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Mehefin 2021 | 10 Tachwedd 2022 | 200 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mehefin 2021 | 10 Tachwedd 2022 | 200 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 JUN 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 SEP 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONGST PEOPLE IN PRESTON AND THE SURROUNDING AREA OR IN OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME-TO-TIME THINK FIT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING EMERGENCY FOOD, ESSENTIAL TOILETRIES, AND HOUSEHOLD ITEMS TO INDIVIDUALS AND FAMILIES IN NEED AND/OR FOR DISTRIBUTION BY CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
S K M CHARTERED ACCOUNTANTS
PEGASUS HOUSE
5 WINCKLEY COURT
CHAPEL STREET
PRESTON
PR1 8BU
- Ffôn:
- 07764432643
- E-bost:
- hello@noorfoodbank.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window