CHESTER FOLK FESTIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance public education in, and appreciation of British and Multicultural Folk Arts (including traditional and contemporary folk music, dance, crafts and spoken word such as poetry and storytelling) in Chester and surrounding area through the staging of an annual folk festival and the provision of a range of participatory workshops, activities and other events throughout the year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Armstrong FCA/CTA | Cadeirydd | 08 December 2020 |
|
|
||||
Veronica Cheryl Hunt | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Paul Jonathan Thompson | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.54k | £38.41k | £51.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.15k | £40.61k | £51.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 08 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 08 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 08 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF BRITISH AND MULTICULTURAL FOLK ARTS (INCLUDING TRADITIONAL AND CONTEMPORARY FOLK MUSIC, DANCE, CRAFTS AND SPOKEN WORD SUCH AS POETRY AND STORYTELLING) IN CHESTER AND SURROUNDING AREA THROUGH THE STAGING OF AN ANNUAL FOLK FESTIVAL AND THE PROVISION OF A RANGE OF PARTICIPATORY WORKSHOPS, ACTIVITIES AND OTHER EVENTS THROUGHOUT THE YEAR.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 DEE FORDS AVENUE
CHESTER
CH3 5UP
- Ffôn:
- 08712180211
- E-bost:
- info@chesterfolk.org.uk
- Gwefan:
-
chesterfolk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window