GRUNDISBURGH VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1190693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Village Hall activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024

Cyfanswm incwm: £54,080
Cyfanswm gwariant: £22,609

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Ebrill 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 304754 GRUNDISBURGH VILLAGE HALL
  • 03 Awst 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BRYAN LAXTON Cadeirydd 03 August 2020
THE AUBREY ORCHARD-LISLE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PLAYING FIELD AND RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
Julian Oliver Brook Ymddiriedolwr 01 February 2024
Dim ar gofnod
Robert William Silk Ymddiriedolwr 01 February 2024
Dim ar gofnod
Helen Stewart Ymddiriedolwr 19 November 2022
Dim ar gofnod
Karen Tatham Ymddiriedolwr 07 December 2021
Dim ar gofnod
Graham Robert Seabrook Ymddiriedolwr 07 December 2021
Dim ar gofnod
David Edward John Keates Ymddiriedolwr 07 December 2021
PLAYING FIELD AND RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
Carol McConnell-Theobald Ymddiriedolwr 07 December 2021
Dim ar gofnod
John Nicholas Ellerby Ymddiriedolwr 07 December 2021
PLAYING FIELD AND RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £43.60k £54.08k
Cyfanswm gwariant £0 £32.99k £22.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 26 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 26 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 25 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 25 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 24 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 24 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Grundisburgh Village Hall
Ipswich Road
Grundisburgh
Suffolk
IP13 6US
Ffôn:
07434641253
E-bost:
info@gnvh.co.uk