LIFE CHURCH ST HELENS CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A growing family of like-hearted followers of Jesus Christ, true to the Scriptures, and desperate to see God's Kingdom Come and His Will being done here in Resurrection Town St Helens in our generation, as it is in heaven!
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2020: CIO registration
- PREVIOUSLY KNOWN ST HELENS LIFE GROUP, AN UNINCORPORATED GROUP PART OF LIFE CHURCH UK. (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Geoffrey Craven | Cadeirydd | 23 November 2020 |
|
|
||||
Paul Antony Curtis Rodway | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Rodway | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Max Charlesworth | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Elisabeth Anna Stewart | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Pamela Mary Craven | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF LIFE CHURCH ST HELENS CIO ARE TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS AND PRACTICES IN THE SCHEDULE HERETO IN ST HELENS, MERSEYSIDE AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 WINDLE STREET
ST. HELENS
WA10 2BZ
- Ffôn:
- 01744752397
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window