Ymddiriedolwyr CHARD & DISTRICT MUSEUM

Rhif yr elusen: 1190620

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr HOWARD BAILEY Cadeirydd 19 July 2020
Dim ar gofnod
Craig Douglas Hussey Ymddiriedolwr 11 November 2024
Dim ar gofnod
David Antony Tucker Ymddiriedolwr 11 November 2024
Dim ar gofnod
Claire Elizabth Richter Ymddiriedolwr 03 July 2024
Dim ar gofnod
Elaine Pym Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Sara Gillian Dowell Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Luke Talmage Ymddiriedolwr 01 April 2022
THE CHRISTIAN CELEBRATION NORTHAMPTON
Derbyniwyd: Ar amser
VINCENT ALAN LEAN Ymddiriedolwr 19 July 2020
THE SOUTHEND CHURCH OF ENGLAND EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Nigel Rice Ymddiriedolwr 19 July 2020
Dim ar gofnod