WALLSEND HARRIERS AND ATHLETIC CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aims and objectives of the Club will be: To offer coaching, competitive and recreational opportunities in athletics To promote the Club within the local community and athletics To ensure a duty of care to all members of the Club To provide all its services in a way that is fair to everyone To offer enjoyment and friendship in the sport of athletics to all ages and abilities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2020: CIO registration
- WALLSEND HARRIERS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Dinsmore | Cadeirydd | 21 July 2020 |
|
|
||||
Emily James | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
ANDREW WIGMORE | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Kevin Payne | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Christine Stretesky | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.33k | £10.06k | £13.22k | £12.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.35k | £9.47k | £13.38k | £14.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 03 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 03 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF AMATEUR SPORT AND THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WALLSEND, TYNE AND WEAR AND THE SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR ATHLETICS AND ATHLETIC RELATED ACTIVITIES. 2. THE IMPROVEMENT OF THE FACILITIES FOR ATHLETICS WITHIN TYNE AND WEAR AND THE SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HADRIAN LEISURE CENTRE
ST. PETERS ROAD
WALLSEND
NE28 7LQ
- Ffôn:
- 07833468414
- E-bost:
- wallsendharriers@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window