MERSEY CARE NHS FOUNDATION TRUST CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Funds will be raised and utilised for the benefit of users of services managed by Mersey Care NHS Foundation Trust and staff involved in the provision of those services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1061651-1 WARRINGTON COMMUNITY HEALTH CARE NHS TRUST PALLIAT...
- 21 Mehefin 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1061651-2 THE WARRINGTON COMMUNITY HEALTH CARE NHS TRUST (EX...
- 21 Mehefin 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1061651 NORTH WEST BOROUGHS HEALTHCARE NHS FT CHARITABLE F...
- 01 Hydref 2020: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF MERSEY CARE (Enw gwaith)
- MERSEY CARE NHS CHARITY (Enw gwaith)
- Mersey Cares (Enw gwaith)
- THE LIFE ROOMS (Enw gwaith)
- ZERO SUICIDE ALLIANCE (ZSA) (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mersey Care NHS Foundation Trust | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.79k | £31.90k | £235.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.21k | £27.56k | £69.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01 JUL 2020
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEE SHALL HOLD THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME, AND AT ITS DISCRETION, SO FAR AS MAY BE PERMISSIBLE, THE CAPITAL, FOR CHARITABLE PURPOSES RELATING TO THE GENERAL OR SPECIFIC PURPOSES OF MERSEY CARE NHS FOUNDATION TRUST FOR THE BENEFIT OF USERS OF SERVICES MANAGED BY MERSEY CARE NHS FOUNDATION TRUST AND STAFF INVOLVED IN THE PROVISION OF THOSE SERVICES, FOR ALL OR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE INCLUDING IMPROVING THE MENTAL AND PHYSICAL HEALTH OF THE ENTIRE POPULATION TO WHOM MERSEY CARE NHS FOUNDATION TRUST PROVIDES SERVICES AND IMPROVING SUPPORT FOR SUICIDE PREVENTION (HEREINAFTER REFERRED TO AS ÔTHE OBJECTSÖ).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
V7 BUILDING
KINGS BUSINESS PARK
KINGS DRIVE
PRESCOT
L34 1PJ
- Ffôn:
- 01514730303
- E-bost:
- charity@merseycare.nhs.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window