ZERO CARBON GUILDFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote for the public benefit the conservation, protection and improvement of the physical and natural environment in particular but not exclusively by: (a) supporting strategies and methods of reduction, mitigation and adaptation in response to climate change; (b) educating the public in the causes, impact, mitigation of and adaptation to climate change and related issues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
222 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Surrey
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivia Delilah James Carpenter-Lomax | Cadeirydd | 19 August 2020 |
|
|
||||
Jack Nicholas White | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Helen Louise Harris | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
CAROL DUNNETT | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Stuart Donald Cook | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Katherine Clowser | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Dr Patricia Lesley Evans | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Prashant Kumar | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Isabel Francesca Robson | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Dr Stephen John Davis | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Kerry Mariam Lewis | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
David Robin Stokes | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.50k | £112.31k | £130.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.36k | £85.30k | £90.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.50k | £3.00k | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 21 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) SUPPORTING STRATEGIES AND METHODS OF REDUCTION, MITIGATION AND ADAPTATION IN RESPONSE TO CLIMATE CHANGE; B) EDUCATING THE PUBLIC IN THE CAUSES, IMPACT, MITIGATION OF AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE AND RELATED ISSUES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
46 BROAD STREET
GUILDFORD
Surrey
GU3 3BG
- Ffôn:
- 03001233033
- E-bost:
- info@zerocarbonguildford.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window