ONENATURE - COMMONWEALTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raise funds through securing grants and raising funds from public to support sustainable agriculture projects that build sustainable, climate resilient communities while increasing biodiversity and protecting the environment across the Commonwealth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 June 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- India
- Sri Lanka
Llywodraethu
- 05 Ionawr 2021: CIO registration
- ONC Registered Charity (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ishak Nadeem | Cadeirydd | 10 June 2020 |
|
|
||||
Dr Jonathan Peters | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
||||
Monica Atwal | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
||||
MICHAEL SIPPITT | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/06/2022 | 01/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.50k | £800 | |
|
Cyfanswm gwariant | £244 | £374 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 40 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 40 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2023 | 15 Ebrill 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2023 | 15 Ebrill 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2022 | 01 Medi 2023 | 153 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 05 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: (A)THE RELIEF OF POVERTY AND THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES; (B) THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION. SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS “DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CLARKS LEGAL LLP
THAMES TOWER
STATION ROAD
READING
RG1 1LX
- Ffôn:
- 07786254379
- E-bost:
- onenaturecommonwealth@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window