SHROPSHIRE CHARITY CONCERTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Shrewsbury Charity Concerts is the umbrella organisation for Shrewsbury School Community Choir. We mount regular choral concerts in the Shrewsbury area, and promote interest in classical music in the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 18 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1128247 SHROPSHIRE CHARITY CONCERTS
- 14 Medi 2020: CIO registration
- SHREWSBURY SCHOOL COMMUNITY CHOIR (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Richard Bisson | Cadeirydd | 14 March 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Brown | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Barbara Christina Turpin | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Martin Antony Locke | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Jill Margaret Anderton-Huang | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Annette Therese Barratt | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Victoria Kathryn Anastasia Evans | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Michele Edwards-Clark | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Gretchen Christman-Johnson | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Jonathan Norman Davies | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £15.27k | £21.78k | £23.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £452 | £22.83k | £24.56k | £19.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 3.1. THE STUDY AND PRACTICE OF CHORAL MUSIC IN ORDER TO FOSTER PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH MUSIC BY MEANS OF PUBLIC ERFORMANCE. 3.2. THE ADVANCEMENT OF MUSIC AND OTHER PERFORMING ARTS THROUGH PUBLIC PERFORMANCE IN ORDER TO FOSTER PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH ARTS. 3.3. TO ASSIST AND SUPPORT SUCH OTHER CHARITABLE ENTERPRISES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Marshwall
Ryton
Dorrington
SHREWSBURY
SY5 7LT
- Ffôn:
- 07971 092569
- E-bost:
- chairsscc24@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window