MORETON MORRELL TENNIS COURT CLUB LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of community participation in healthy recreation, in particular by the provision of facilities for the playing of Real Tennis in the Midlands of England. To conserve,preserve and improve for the public benefit as a building of historic interest the Real Tennis Court at Moreton Morrell, Warwickshire CV35 9AL , and to educate the public about the history and heritage of the building.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 26 Hydref 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Hobson | Cadeirydd | 11 November 2020 |
|
|
||||
John Anthony Franklin | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Anthony Peter Branfield | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Dr Christopher Marguerie | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Martin Philip Trees BSc | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||
Steven Barry Walsh FCA | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||
Bruce Timothy Paxton | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||
Sir Andrew Caradoc Hamilton BT | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £376.97k | £158.47k | £115.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.73k | £120.75k | £124.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.05k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Medi 2024 | 315 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Medi 2024 | 315 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Rhagfyr 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Rhagfyr 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 MAY 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 OCT 2020
Gwrthrychau elusennol
THE CLUB IS ESTABLISHED FOR THE FOLLOWING PURPOSES: 1. THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF REAL TENNIS IN THE MIDLANDS OF ENGLAND. 2. TO CONSERVE, PRESERVE AND IMPROVE FOR THE PUBLIC BENEFIT AS A BUILDING OF HISTORIC INTEREST THE REAL TENNIS COURT AT MORETON MORRELL, WARWICKSHIRE CV35 9AL, AND TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT THE HISTORY AND HERITAGE OF THE BUILDING.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MORETON MORRELL TENNIS CLUB
MORETON MORRELL
WARWICK
CV35 9AL
- Ffôn:
- 01926651229
- E-bost:
- pro@mmtcc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window