Hanes ariannol SHREE SWAMINARAYAN TEMPLE

Rhif yr elusen: 516531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (181 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £85.20k £52.49k £72.50k £94.20k £102.13k
Cyfanswm gwariant £37.28k £17.17k £34.24k £37.47k £47.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £5.00k N/A N/A