ymddiriedolwyr THE MENOPAUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 1191332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Melanie Dwight | Cadeirydd | 06 July 2023 |
|
|
||||
Weiting Xu | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Gnosoulla Tsioupra-Lewis | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Rachel Clare Hope Fairley | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Hannah Barraclough | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Dr Radhika Vohra | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Jane Susan Oglesby | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.