NORTH WALSHAM PHOENIX GROUP

Rhif yr elusen: 1191554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The relief of those in North Walsham in need by reason of youth, age, ill health, disability, financial hardship or other disadvantage, either generally or individually through the provision of grants, goods or services.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024

Cyfanswm incwm: £121,997
Cyfanswm gwariant: £3,153

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Medi 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Saul Penfold Cadeirydd 14 October 2024
Dim ar gofnod
Laura Eastwick Ymddiriedolwr 28 February 2025
Dim ar gofnod
Lucy Shires Ymddiriedolwr 14 October 2024
1ST NORTH WALSHAM SCOUT GROUP
Derbyniwyd: 88 diwrnod yn hwyr
ROBERT WRIGHT Ymddiriedolwr 25 September 2020
NORTH WALSHAM COMMUNITY SHOP
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £39.84k £80.83k £122.00k
Cyfanswm gwariant £8.60k £7.53k £3.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £111.92k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2024 19 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2024 19 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2023 26 Ionawr 2024 86 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2023 26 Ionawr 2024 86 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ionawr 2022 15 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ionawr 2022 15 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 MARKET PLACE
NORTH WALSHAM
NR28 9BP
Ffôn:
07593285517
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael