ymddiriedolwyr THE YORK SPECIAL CARE BABY UNIT SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 516552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca McClelland | Cadeirydd | 03 February 2014 |
|
|
||||
Jennifer Armstrong | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Ruth Hopkins | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Laura Moore | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Emma Johnson | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Kristie Atherton | Ymddiriedolwr | 19 February 2023 |
|
|
||||
Rebecca Cooper | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
DR Sundeep Sandhu | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
VICTORIA SMITH | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.