IAC-UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
International Aid Charity UK was setup to address both the short term and the long term needs of the Ummah (both Muslim and Non-Muslim). The goal is to work abroad that caters to immediate emergency needs but then focus on creating solutions to help beneficiaries become self-sufficient and tackle the long term needs of housing, education (both Islamic and worldly sciences) and employment creation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Cyfanswm incwm:
£624,005
Roddion a chymynroddion | £624.01k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£510,969
Codi arian | £13.82k | |
Weithgareddau elusennol | £497.15k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £13.82k | |
Gwariant elusennol | £497.15k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £113.04k |
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Camerwn
- Cenia
- Malawi
- Pakistan
- Twrci
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2020: Cofrestrwyd
- INTERNATIONAL AID CHARITY UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imran Khalid | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Imran Farooq | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Dr JUNAID MOHAMMAD AZAM | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|
||||
Mohammad Zaheer Yaqoob | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|||||
Abadul Haque | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £302.29k | £978.96k | £624.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £276.72k | £581.38k | £510.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £978.96k | £624.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £72.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £580.52k | £497.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £855 | £13.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.36k | £21.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £538.89k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £677.85k | £720.14k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £73.25k | £2.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 07 Medi 2024 | 191 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 07 Medi 2024 | 191 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 APR 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 23 NOV 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY, ANYWHERE IN THE WORLD, BY: (A) PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY; (B) PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT; AND (C) DEVELOPING THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF ANY SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITY, ANYWHERE IN THE WORLD, IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY. (2) TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT, ANYWHERE IN THE WORLD, IN ACCORDANCE WITH THE ‘AHL-US-SUNNAH WAL-JAMMA’AH’ METHODOLOGY AS UNDERSTOOD BY MAINSTREAM SUFI TRADITIONS, MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, AND PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON ISLAM, TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE TRADITIONAL ORTHODOX ISLAMIC RELIGION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kings Court
17 School Road
Hall Green
Birmingham
- Ffôn:
- 01215170511
- E-bost:
- info@iacharity.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window