Ymddiriedolwyr HAMPSHIRE HISTORY TRUST
Rhif yr elusen: 1191377

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andrew Earwaker | Ymddiriedolwr | 23 February 2025 |
|
|
||||
Michael Dymond | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Madeleine Cowell | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Christopher Turner | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Mark Page | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Simon Mildinhall | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Sarah King | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Sharon Gray | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Paul Geoffrey Blackburn | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Richard William John North | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.