LIVING FIRE MINISTRY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Christian Charity that believes in God's word, treating people with empathy and love, and helping people in need. Our object is to help alleviate suffering, promote social justice, and make positive changes in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Awst 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasia Adelaide Appiah | Cadeirydd | 28 July 2020 |
|
|
||||
Ruth Majaro | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.70k | £2.08k | £3.48k | £5.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.17k | £3.94k | £2.91k | £3.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 07 Medi 2024 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Medi 2024 | 464 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Medi 2024 | 825 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 SEP 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON THE CHRISTIAN FAITH TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN RELIGION, PROVIDING PASTORAL CARE AND CARRYING OUT MISSIONARY AND EVANGELISTIC WORK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
71 MEADFIELD
EDGWARE
HA8 8XL
- Ffôn:
- 07868669066
- E-bost:
- livingfireministry@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window