THE MARIE CRABBE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants to present and past students of I M Marsh Campus at Liverpool John Moores University.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 1985: Cofrestrwyd
- 28 Chwefror 2017: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
- THE I M MARSH AND MARIE CRABBE TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.68k | £2.30k | £2.04k | £1.80k | £1.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.28k | £7.26k | £5.68k | £2.60k | £3.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 27 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2015 | 30 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2014 | 05 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2013 | 22 Awst 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 5 JUNE 1985 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 5 MARCH 2004 SECTION 74 (2) C AND D OF THE CHARITIES ACT 1993.
Gwrthrychau elusennol
ANY PERSON WHO AT THE DATE OF RECEIPT OF ANY BENEFIT HEREUNDER ARE EITHER FORMER OR EXISTING UNDER GRADUATE STUDENTS OR POST GRADUATE STUDENTS OF THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION SPORT ATTENDANCE AT THE I.M. MARSH CAMPUS OF LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY LIVERPOOL POLYTECHNIC OR I. M. MARSH COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION WHO HAVE STUDIES OR ARE STUDYING WITH A VIEW TO THE TEACHING OF PHYSICAL OR OUTDOOR EDUCATION OR DANCE TO SCHOOL CHILDREN BETWEEN THE AGES OF 11 AND 18 YEARS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window