PHILLAND PEOPLE'S ENDEAVOUR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide funds to agents in Uganda and other places to support children with education and physical needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 20 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Uganda
Llywodraethu
- 07 Medi 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Charles Phillips | Cadeirydd | 21 March 2020 |
|
|
||||
Rachael Jane Phillips | Ymddiriedolwr | 21 March 2020 |
|
|
||||
Matthew Stephen Wieland | Ymddiriedolwr | 21 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/03/2021 | 20/03/2022 | 20/03/2023 | 20/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.93k | £11.19k | £9.31k | £17.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.92k | £11.13k | £14.99k | £17.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2023 | 05 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2023 | 09 Chwefror 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AND THEIR PARENTS AT ‘ST JAMES PARENTS’S SCHOOL, ENTEBBE, AND ANY OTHER SCHOOL IN UGANDA THAT THE TRUSTEES DEEM FIT, BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL. THE PRESERVATION AND PROMOTION OF HEALTH AMONG PEOPLE UNDER 18 RESIDING PERMANENTLY OR TEMPORARILY IN‘THE KATANGA SLUM’ AND ANY OTHER AREA IN UGANDA THAT THE TRUSTEES DEEM FIT. THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG ORPHANS, PUPILS, ORGANISERS, PARENTS AND TEACHERS LIVING OR CONNECTED TO ‘THE KATANGA SLUM’, ‘ST JAMES PARENTS’S SCHOOL, ENTEBBE. AND ANY OTHER COMMUNITY FOCUSED ON THE EDUCATION OF UNDER 18S IN UGANDA THAT THE TRUSTEES DEEM FIT. EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, GOODS OR SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Lanhams Court
Davenants
Pitsea
BASILDON
Essex
SS13 1RX
- Ffôn:
- 01253752114
- E-bost:
- rachaeljanephillips@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window