D.T.H TRINITY ORTHODOX CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Undertake religious activity; pastoral care; after school for the children; assisting children with special needs carried out by volunteers, who also teach the children their mother language, including play activities for children. All this carried out in Leeds 7 district
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Mehefin 2021: Cofrestrwyd
- D.T.H TRINITY ERITEAN ORTHODOX CHURCH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY AMANUEL | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
MUSIE BERHANE | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
HENOCK SOLOMON | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
MISGINA ABRAHA | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
WELDEGABR MAHARI | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
BISRAT SIUM BAYRE | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.41k | £85.96k | £168.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.98k | £42.70k | £45.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mehefin 2024 | 232 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mehefin 2024 | 232 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mehefin 2024 | 597 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mehefin 2024 | 597 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 AUG 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 MAY 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ERITREAN ORTHODOX TEWAHEDO CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH APPEARING IN THE SCHEDULE, THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES AND PASTORAL CARE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EDUCATION ROAD
LEEDS
LS7 2AL
- Ffôn:
- 07534260847
- E-bost:
- marex_ema@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window