ymddiriedolwyr ELTHAM PARK BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1190789
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnold Tarling | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Patricia Mary Bailey-Barclay | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Alfred Bassah | Ymddiriedolwr | 17 July 2022 |
|
|
||||
Kathleen Nobbs | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Jill Rackley | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Heather Goldsworthy | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|||||
Rachel Priddle | Ymddiriedolwr | 03 June 2012 |
|
|
||||
Andrew Goldsworthy | Ymddiriedolwr | 01 July 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.