MOSELEY ROAD COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 516602
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

the provision of a centre to be used for education and recreational purposes

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023

Cyfanswm incwm: £104,706
Cyfanswm gwariant: £104,706

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Ionawr 1986: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BIRMINGHAM CITY COUNCIL Ymddiriedolwr
ERDINGTON RELIEF IN NEED CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 198 diwrnod
SAREHOLE MILL RECREATION GROUND (FOSTER FOR BOTANICAL GARDENS ETC)
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod
PUBLIC PARK AND PLEASURE GROUND BIRMINGHAM SELLY OAK PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod
WILLIAM WALTER HINDE FOR OPEN SPACE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod
FARM PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1567 diwrnod
GEORGE CADBURY FOR PUBLIC PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod
BURBURY PARK
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod
PUBLIC PARK AT HARBORNE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod
PUBLIC OPEN SPACE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod
THE ELFORD ESTATE CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod
VICTORIA COMMON
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod
KING GEORGE'S FIELD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £56.32k £97.93k £79.41k £94.11k £104.71k
Cyfanswm gwariant £56.32k £97.93k £79.41k £94.11k £104.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 07 Chwefror 2025 373 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 07 Chwefror 2025 373 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 07 Chwefror 2025 738 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 07 Chwefror 2025 738 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 20 Tachwedd 2024 1024 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 20 Tachwedd 2024 1024 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 11 Hydref 2021 253 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 11 Hydref 2021 253 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
City Finance
PO Box 16306
BIRMINGHAM
B2 2XR
Ffôn:
01213030174
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael