PASS IT ON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP IN THE UK FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED, PRIMARILY PEOPLE WHO ARE HOMELESS OR AT RISK OF BECOMING HOMELESS, AND BY WORKING WITH CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY, FINANCIAL HARDSHIP OR HOMELESSNESS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 23 Hydref 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Makinson | Cadeirydd | 23 October 2020 |
|
|
||||
Zoe Elizabeth Cruice | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Mahendrasinh Jadeja | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Roderick Tyson Martin | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.63k | £38.37k | £23.76k | £19.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.00k | £10.55k | £16.22k | £23.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 07 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 07 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Tachwedd 2024 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Tachwedd 2024 | 149 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP IN THE UK FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED, PRIMARILY PEOPLE WHO ARE HOMELESS OR AT RISK OF BECOMING HOMELESS, AND BY WORKING WITH CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY, FINANCIAL HARDSHIP OR HOMELESSNESS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
London Travel News
Unit C Axis Park
Langley
SLOUGH
SL3 8AG
- Ffôn:
- 07710333824
- E-bost:
- jon@passitonofficial.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window