Ymddiriedolwyr ENGAGE FURNITURE STORE

Rhif yr elusen: 1191991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Benet Allen Cadeirydd 29 April 2024
Dim ar gofnod
Sharjeel Mohamed Ymddiriedolwr 01 May 2025
Dim ar gofnod
Hilary Hunt Ymddiriedolwr 15 April 2025
Dim ar gofnod
Jane Bowman Scott Ymddiriedolwr 15 April 2025
Dim ar gofnod
Andrew Hunt Ymddiriedolwr 15 April 2025
Dim ar gofnod
Dina Hodgkinson Ymddiriedolwr 05 May 2023
Dim ar gofnod
Julie Marie Johnson Ymddiriedolwr 26 March 2021
Dim ar gofnod