COMPASSIONATE PAWS INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Compassionate Paws International provides veterinary care to street animals, in partnership with local people and/or organisations, in regions of the world where there is a low level of resources. Activities: - Sterilisation - Emergency veterinary care - Animal welfare education & advocacy
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sierra Leone
Llywodraethu
- 26 Hydref 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugh Charles Alexander Duffin BVSc MRCVS | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
RAJ RAJPUT | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Rebecca Dobinson BVSc MRCVS | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Sea Monique Ramanat | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Sarah Morris | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Karen Marie Malia | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.10k | £15.75k | £20.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.53k | £17.59k | £15.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Oct 2020 as amended on 01 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF ANIMAL WELFARE • THE PROMOTION OF KINDNESS AND THE PREVENTION OR SUPPRESSION OF CRUELTY TO ANIMALS THROUGH EDUCATION AND ADVOCACY. • THE PROVISION OF VETERINARY CARE AND TREATMENT • THE CARE AND RE-HOMING OF ANIMALS THAT ARE ABANDONED, MISTREATED OR LOST • FERAL ANIMAL CONTROL THROUGH STERILISATION AND ANIMAL BIRTH CONTROL (ABC) ANIMALS MAY INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO DOGS, CATS, HORSES, DONKEYS, GOATS & CHICKENS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
54 Martello Gardens
NEWCASTLE UPON TYNE
NE7 7LE
- Ffôn:
- 07821613388
- E-bost:
- hello@compassionatepaws.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window