PAGNE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) TO RELIEVE THE POVERTY, ADVANCE THE EDUCATION AND PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF CHILDREN LIVING IN IVORY COAST AND SUCH OTHER PARTS OF WEST AFRICA AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE WHO HAVE BEEN ORPHANED, OR WHO ARE FROM POOR BACKGROUNDS THAT ARE UNABLE TO SUPPORT THEMSELVES, THROUGH THE PROVISION OF FOOD, CLOTHING, MEDICATION, ACCOMMODATION AND SUPPORT WITH ACCES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Congo
- De Affrica
- Eritrea
- Ethiopia
- Ghana
- Guinée
- Liberia
- Mali
- Mauritania
- Mosambic
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Rwanda
- Senegal
- Sierra Leone
- Somalia
- Tanzania
- Togo
- Uganda
- Y Gambia
- Yr Almaen
- Y Traeth Ifori
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toussaint charles pagne | Cadeirydd | 16 June 2020 |
|
|
||||
SAFFI DESIREE BOLOU | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
montheo constant joel gahin | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/05/2022 | 02/05/2023 | 02/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.98k | £323 | £2.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.97k | £320 | £2.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Mai 2024 | 21 Mawrth 2025 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mai 2024 | 21 Mawrth 2025 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Mai 2023 | 21 Mawrth 2025 | 384 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mai 2023 | 21 Mawrth 2025 | 384 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Mai 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | 145 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mai 2022 | 21 Mawrth 2025 | 750 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) TO RELIEVE THE POVERTY, ADVANCE THE EDUCATION AND PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF CHILDREN LIVING IN IVORY COAST AND SUCH OTHER PARTS OF WEST AFRICA AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE WHO HAVE BEEN ORPHANED, OR WHO ARE FROM POOR BACKGROUNDS THAT ARE UNABLE TO SUPPORT THEMSELVES, THROUGH THE PROVISION OF FOOD, CLOTHING, MEDICATION, ACCOMMODATION AND SUPPORT WITH ACCESS TO EDUCATIONAL TUITION. 2) THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONG REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS LIVING IN LEICESTER AND THE SURROUNDING AREA WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC POSITION, BY PROVIDING INTERPRETATION/TRANSLATION AND FORM FILLING SERVICES TO ASSIST THEM TO ADAPT TO LIFE WITHIN A NEW COMMUNITY. 3) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONGST REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS AND THEIR DEPENDENTS LIVING IN LEICESTER AND THE SURROUNDING AREA, IN PARTICULAR BY PROVIDING ITEMS, CLOTHING, FOOD AND GRANTS OF FINANCIAL ASSISTANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 BISHOPDALE ROAD
LEICESTER
LE4 0SR
- Ffôn:
- 07305405293
- E-bost:
- toussaint@pagnefoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window