ymddiriedolwyr SMALL INTERNATIONAL DEVELOPMENT CHARITIES NETWORK
Rhif yr elusen: 1191805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterina Cedolini | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Corey James Karaka | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Marlene Kawira Kinyua | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Janine Elizabeth Edwards | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Amber-faye Shotton | Ymddiriedolwr | 04 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Bird | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|||||
Olivia White | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.