Hanes ariannol PHOENIX DANCE THEATRE

Rhif yr elusen: 516672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £927.72k £804.94k £988.73k £721.94k £860.49k
Cyfanswm gwariant £949.28k £637.14k £1.03m £835.25k £1.04m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £61.75k £61.75k £55.58k £61.75k £61.75k
Incwm o roddion a chymynroddion £490.26k £498.14k £491.97k £498.15k £613.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £437.25k £306.80k £496.61k £223.49k £245.80k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £203 £0 £148 £311 £1.54k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £939.64k £633.65k £1.03m £829.05k £1.04m
Gwariant - Ar godi arian £9.64k £3.49k £7.15k £6.20k £1.38k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £6.00k £6.10k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0