ymddiriedolwyr BROMYARD FOODBANK & MONEY ADVICE CENTRE
Rhif yr elusen: 1192883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEENAGH MARGARET DAVIS | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|||||||||
Alison Mary Adams | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|
||||||||
Christina Sylvia Bromage | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|
||||||||
Rev PHILIP HUGH OWEN MILLER | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|||||||||
David Huw Burton | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||||||
Katherine Smith | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||||||
Rev Phillip John Warrey | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|||||||||
Dr Mary Deidre Dunne-Thomas | Ymddiriedolwr | 20 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.