Ymddiriedolwyr PETERSFIELD CLIMATE ACTION NETWORK (PECAN)

Rhif yr elusen: 1192778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gregory Ford Cadeirydd 09 December 2020
Dim ar gofnod
Robert Staples Ymddiriedolwr 03 December 2024
Dim ar gofnod
Paul Parkin Ymddiriedolwr 06 November 2024
Dim ar gofnod
Richard Anthony Robinson Ymddiriedolwr 06 November 2024
Dim ar gofnod
ANDREW LEE Ymddiriedolwr 30 April 2024
Dim ar gofnod
Gethin Morgan-Owen Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Rachel Ritchie Ymddiriedolwr 19 October 2023
Dim ar gofnod
Melanie Claire Oxley Ymddiriedolwr 08 February 2023
FRIENDS OF PETERSFIELD PHYSIC GARDEN
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH BISSET Ymddiriedolwr 09 December 2020
PETERSFIELD WOMENS INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
Jocelyn Louise Bevan Ymddiriedolwr 09 December 2020
Dim ar gofnod