THE SION MULLANE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The organisation provides grants to schools and other institutions in Wales who organise social and physical activities for students. Such grants would be provided where students come from underprivileged families and backgrounds and cannot afford participating in social and physical activities because they require financing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru
Llywodraethu
- 22 Medi 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Owen Davies | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Delyth Mullane | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
James Nathan Gourlay | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Ffion Siobhan Mullane | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Martyn Cuff | Ymddiriedolwr | 06 March 2021 |
|
|
||||
Mathew Rhys Patchell | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Sam Lipetz-Robic | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.85k | £22.16k | £13.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.09k | £14.19k | £9.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 21 Medi 2024 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 21 Medi 2024 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 30 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING, OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 YEARS OLD IN WALES IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MAKING GRANTS AND AWARDS TO STUDENTS AND MENTORING AND COACHING TO STUDENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
77-79 Blythe Road
London
W14 0HP
- Ffôn:
- 07717530460
- E-bost:
- lucy@sionmullanefoundation.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window