CORNERSTONE CHURCH GRAYS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sadly the COVID-19 pandemic struck in early 2020. This inevitably impacted upon the timescale in which we could achieve our initial objectives of establishing the church. We met as a church during lockdowns over Zoom and encouraged the church family to serve each other and their neighbours in what ways they could in a safe and appropriate manner. Legal requirements and policies where also done.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
34 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael Roy Walton | Cadeirydd | 27 November 2020 |
|
|||||
Marius Schultz | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Jill Brock | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Karl Francis Newman | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Paula Ann Newman | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Leslie John Brock | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Eileen Elizabeth Kelly | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.10k | £39.96k | £41.08k | £44.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.23k | £29.98k | £34.47k | £41.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 13 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 13 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE PURPOSES OF THE CIO ARE: 3.1.1 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE ATTACHED STATEMENT OF FAITH, PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY, WITHIN GRAYS, ESSEX AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD; AND 3.1.2 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF THE CHARITY TRUSTEES, PUT INTO PRACTICE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: THE PREVENTION AND RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND SICKNESS; THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; PROVIDED THAT THE ADVANCEMENT OF SUCH PURPOSES MUST BE UNDERTAKEN IN A MANNER THAT IS CONSISTENT WITH THE RULES AS MAY BE ADOPTED AND AMENDED BY THE CHARITY TRUSTEES FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 BUTTELL CLOSE
GRAYS
RM17 6UN
- Ffôn:
- 07942673645
- E-bost:
- info@cornerstonegrays.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window