ymddiriedolwyr BEYOND EQUALITY CIO
Rhif yr elusen: 1192395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Julia Hoffmann | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Francesca Jarvis Finding | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Satwinder Sandhu | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Alyssa Ordu | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Donald Henderson Mbeutcha | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Georgia Rigg | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
David Llewellyn | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.