WEST END (BURNLEY) CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We operate West End Community Centre & we took this over in October 2020 under an asset transfer from Lancashire County Council. We use the centre to run a wide variety of activities that benefit local children, young people & families, in addition to which we enable other VCFS organisations to deliver activities that meet local needs. We also run a charity shop that includes a food bank.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £70,200 o 7 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 12 Mai 2021: CIO registration
- WEST END (BURNLEY) COMMUNITY INTEREST COMPANY (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Ann Fairclough | Cadeirydd | 12 May 2021 |
|
|
||||
Sharon Marie Harrison | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Anita Robins | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Marie Durkin | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Rebecca Robins | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Beatrice Foster | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|||||
Christopher Michael Keene | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|||||
Lynsey Turmore | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Stephen Paul Reynolds | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Sandra Mary Moolgoaker | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Annette Bailey | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.92k | £188.02k | £157.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.41k | £179.42k | £192.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £51.32k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.55k | £81.06k | £70.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 12 May 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: 3.1.1. TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF SOUTH WEST BURNLEY (KNOWN AS WEST END), AS BOUNDED TO THE NORTH BY THE M65 MOTORWAY AND THE RAILWAY LINE, WITH ROSSENDALE ROAD AND COAL CLOUGH LANE FORMING THE SOUTHWEST AND SOUTHEAST BOUNDARIES RESPECTIVELY (HEREINAFTER CALLED 'THE AREA OF BENEFIT') BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS, LOCAL AUTHORITIES AND VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS, IN A COMMON EFFORT TO PROVIDE FACILITIES AND SERVICES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID RESIDENTS; 3.1.2 TO ADVANCE THE EDUCATION AND DEVELOPMENT OF CHILDREN, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF NURSERY AND PRE-SCHOOL CARE AND FACILITIES; 3.1.3 TO RELIEVE THOSE IN THE AREA OF BENEFIT BY REASON OF THEIR AGE, DISABILITY, ILL-HEALTH, YOUTH, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING SOCIAL WELFARE SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO FOOD BANKS AND ADVICE REGARDING WELFARE BENEFITS, HEALTH AND EMPLOYMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
West End Community Centre
Venice Street
BURNLEY
Lancashire
BB11 4BA
- Ffôn:
- 01282435865
- E-bost:
- secretary@westendburnley.co.uk
- Gwefan:
-
westendburnley.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window