Hanes ariannol PEMBROKESHIRE AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 516729
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £949.22k | £966.45k | £1.03m | £997.30k | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £929.19k | £902.84k | £897.98k | £896.76k | £947.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £273.58k | £266.86k | £279.69k | £268.65k | £278.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £675.18k | £699.55k | £753.84k | £728.52k | £776.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £459 | £45 | £65 | £128 | £1.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £661.27k | £669.80k | £669.89k | £684.28k | £723.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.60k | £6.44k | £5.73k | £6.17k | £5.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.