THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST AUGUSTINE'S GROVE PARK LEE

Rhif yr elusen: 1191496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St Augustine's is an Anglian parish church within the Diocese of Southwark, the main purpose of which is to serve the community as a place of worship and prayer, as a place of friendship and support and a place to celebrate special occassions. St Augustine's promotes the whole mission of the church, pastoral,social, evangelistic and ecumenical.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £112,187
Cyfanswm gwariant: £128,798

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bromley
  • Lewisham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Medi 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST AUGUSTINE'S CHURCH GROVE PARK PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Gavin Anthony Berriman Cadeirydd 23 April 2017
Dim ar gofnod
Ann Orton Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Ann Walker Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Martin Cartwright Ymddiriedolwr 28 April 2024
COLFE'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Brian John Stocks Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
David Michael Florence Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Jeremy Alan Burtt Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Bernard Hawes Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Jean Cartwright Ymddiriedolwr 26 April 2019
Dim ar gofnod
Bruce Nyazika Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
Maurice Gregory Walker Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
Alison Mary Burtt Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER TOWN Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £90.34k £118.34k £112.19k
Cyfanswm gwariant £79.45k £113.22k £128.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 20 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 20 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. AUGUSTINES CHURCH
336 BARING ROAD
LONDON
SE12 0DX
Ffôn:
02088574941
Gwefan:

staugustines~grovepark.com