THE DOCTOR E WYNNE JONES MEMORIAL TRUST FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EDUCATIONAL GRANTS FOR YOUNG PEOPLE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Conwy
Llywodraethu
- 13 Ionawr 1986: Cofrestrwyd
- 23 Ionawr 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4 | £4 | £3 | £2 | £3 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00k | £1.50k | £500 | £1.50k | £1.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | 10 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | 22 Tachwedd 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2015 | 20 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2014 | 16 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 JULY 1984,AS AMENDED ON 4 FEBRUARY 2002 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A GRANT/GRANTS ON AN ANNUAL BASIS TO A YOUNG PERSON/PERSONS SHOWING EXCEPTIONAL PROMISE IN HISE CHOSEN FIELD, AND WHOSE PARENTS OR GUARDIANS ARE AND HAVE BEEN RESIDENT IN PENMAENMAWR FOR AT LEAST FIVE YEARS, IN ORDER TO ASSIST HIS EDUCATION.
Maes buddion
COMMUNITY OF PENMAENMAWR
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window