ECHOES CHARITY CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Echoes Charity CIO is in the process of setting up an online service that will provide free groups, workshops, an information hub and a creative corner, supporting adult mental health and disability. We will continuously listen to the public needs through surveys and will provide support for those needs in a timely manner. All provision is from qualified counsellors and psychotherapists.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1070776 FAMILIES FIRST CHARITY LIMITED
- 11 Ionawr 2022: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayna Shock | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Toni Jackson | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Andrew Beaumont | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.76k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.18k | £358 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.25k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 04 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE MENTAL AND EMOTIONAL HEALTH OF THE PUBLIC PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY EDUCATING AND COUNSELLING THROUGH WORKSHOPS, THERAPEUTIC SUPPORT AND TRAINING THOSE DISADVANTAGED BY CIRCUMSTANCES IN ENGLAND AND WALES TO IMPROVE THEIR WELLBEING, SKILLS, UNDERSTANDING AND COMPETENCIES AND TO ACHIEVE THEIR POTENTIAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 WORTLEY CLOSE
CAWSTON
RUGBY
CV22 7GF
- Ffôn:
- 07783885354
- E-bost:
- enquiries@echoescharity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window